Matching family tree profiles for Francisco de Agüero y Miranda, Capitan
view all 28
Immediate Family
-
daughter
-
daughter
-
daughter
-
daughter
-
daughter
-
daughter
About Francisco de Agüero y Miranda, Capitan
Fue Cpt. de Corazas. Testó 1 Oct 1711. Casó Parr Myr PP 2 Feb 1696 con Bernarda Porenza y Agramonte
Regidor Fiel Ejecutor del Cabildo, y Alcalde ordinario de PP en 1696 y 1706.
Fue Cpt. de Corazas. Testó 1 Oct 1711. Casó Parr Myr PP 2 Feb 1696 con Bernarda Porenza y Agramonte
Regidor Fiel Ejecutor del Cabildo, y Alcalde ordinario de PP en 1696 y 1706.
view all 14
Francisco de Agüero y Miranda, Capitan's Timeline
1661 |
1661
|
Puerto Príncipe, Cienfuegos, Cuba
|
|
1687 |
1687
|
Puerto Príncipe (Camagüey), Cuba.
|
|
1692 |
1692
|
Puerto Príncipe (Camagüey), Cuba. (Source: Santa Cruz, V, p. 13.)
|
|
1696 |
June 11, 1696
|
Puerto Principe, Camaguey, Camaguey, Camaguey, Cuba
|
|
1702 |
1702
|
Puerto Príncipe (Camagüey), Cuba. (Source: Santa Cruz, V, p. 12.)
|
|
1703 |
1703
|
Puerto Príncipe, Cienfuegos, Cuba
|
|
1705 |
1705
|
||
1711 |
October 20, 1711
Age 50
|
Puerto Príncipe, Cienfuegos, Cuba
|